|
市人大常委会第三十四次会议表决通过
# S+ A: N8 W K
, i3 }: ?3 g- e q& `1 o昨日,市人大常委会第三十四次会议召开,表决通过了《关于接受刘学普同志辞去重庆市人民政府副市长职务请求的报告》和《市人民政府关于提请审议张鸣、陈和平两位同志职务任命的议案》,同意接受刘学普辞去副市长职务,决定任命张鸣、陈和平为重庆市政府副市长。 ~- E0 \$ H3 |' e* I. h! ?$ ~
3 _) R8 D$ {" y' s/ G2 Z7 y! \5 G在昨日的会议上,市委常委、常务副市长马正其受黄奇帆市长的委托,向会议作了说明。马正其说,按照中央规定,重庆市政府领导班子职数为1正8副,现配备1正7副,目前缺额1名副市长。副市长刘学普已任市委常委、政法委书记。其辞职请求被接受,市政府将缺额2名副市长。
, W: b+ |1 x4 I/ M) ]! G: s1 v1 L
中央从市政府领导班子的实际情况和工作需要出发,经研究,同意我市补充2名副市长,人选从我市符合任职条件的干部中民主推荐产生。 }4 Q7 T, [# t0 s" p+ t; n
7 y* L* |1 x: }" g: F. m根据中央决定,经市委常委会、市政府常务会议研究同意,并经市三届人大常委会第六十七次主任会议审议通过,提请决定任命张鸣、陈和平为市政府副市长。6 n% e: ^& \0 X* r$ B
! ]1 B6 G& |# Y: d4 p张鸣简历. |' w$ t3 u6 ^% T3 N) c, }1 k
3 E- G9 i+ i) l$ k! y+ ?/ u陈和平简历2 z- G! ~: z4 c+ `
; d7 ~, |* w& {9 b& e3 h张鸣,男,汉族,1962年6月生,湖南汩罗人,大学,历史学学士,副研究员。1984年8月加入中国共产党,1982年8月参加工作。现任重庆市涪陵区委书记。身体健康。
, g% W4 ~2 k$ B# w# J6 |: o7 c3 B
$ w9 p+ ^5 u3 f+ i1 ~1978.101982.08 武汉大学历史系历史学专业学习,获历史学学士学位8 w8 L8 p1 W ]5 s' u
) U5 A+ o, f3 E+ m1982.081985.07 共青团中央组织部组织处科员
. y- e3 D8 t! j, d1 F8 Y! j# ]' R: x5 L+ l! g% I! C
1985.071991.02 共青团中央组织部组织处副主任科员(其间:1986.021986.09参加团的基层组织建设工作队分别赴广西鹿寨县、广东南海县锻炼;1986.091987.01 挂职任安徽省全椒县团委副书记)% }/ c @. p0 b, p( S
k" A7 c* }; O3 q
1991.021992.08 共青团中央组织部组织处主任科员0 S' E0 y# d* S
% L" f# J' e7 s8 ~8 ]$ \1992.081994.11 共青团中央组织部组织处副处长
8 M& e0 B7 @, p& g; d: T9 |1 u$ ?6 D
1994.111999.03 共青团中央组织部组织处处长(其间:1996.011997.01 挂职任团中央高新技术产业发展中心副主任)" `6 b- k& S7 \
, W7 b& T- o3 r8 N. w1999.032000.09 共青团中央青工部副部长
' l5 R; L0 |. y: O
: \9 S$ c- K7 L7 m3 F: v2000.092003.06 重庆市委宣传部副部长,2001.12兼市委党史研究室主任
! ]- v' g% M" v
/ o, T, v, y0 n3 R" X {2003.062004.11 重庆市委副秘书长(正厅局级)
, h- H* h; s/ D9 r) R$ F/ }5 a9 r) |" V4 q
2004.112006.11 重庆市委宣传部副部长(正厅局级)
, I) ?9 H/ Z2 n4 P B l0 X* ]! X2 G3 h( h c0 ?" l3 t
2006.11至今 重庆市涪陵区委书记(2006.032007.01中央党校一年制中青年干部培训班学习)
2 e& N) [! O0 G; a
4 i3 M5 G. N% u( g党的十七大代表,市三次、四次党代会代表,三届、四届市委委员,市三届人大代表。" s5 v8 f5 M, x
. L1 j1 v' x2 d; R! s" [% j+ K陈和平,男,汉族,1956年4月生,江西清江人,大学,经济学学士,经济师。1985年7月加入中国共产党,1974年7月参加工作。现任重庆市政府秘书长、办公厅主任、参事室主任。身体健康。9 G8 s# u6 @( f% h& K
8 N2 d, U; P- i0 a7 S% Z
1974.071975.09 四川省奉节县双潭公社知青
2 v& N+ I3 f9 {7 [1 N9 q- t$ {% G" o3 D0 R1 R3 W9 @. ~& L
1975.091979.09 长航重庆航道区奉节航道段工人 |2 v4 L3 a3 Q. U, [3 h
0 \. j1 a* c& H1 A1979.091983.07 北京商学院商业经济系商业经济专业学习,获经济学学士学位+ t1 A2 W! x" _$ ?$ \. f" n
8 [% g8 C: a3 z2 ?) [
1983.071984.07 四川省万县地区糖酒公司干部8 V' y$ W! }2 H# {; u) Z9 t. O/ F* U
9 k# g- @. S0 N% O5 M H- k2 K1984.071986.02 四川省万县地区商业局秘书,办公室副主任、主任& m. I& L" Q" x, {
3 s4 p) J7 E, Q" Z) U1986.021991.07 四川省万县地区商业局副局长0 ?6 i. e% D. m1 ]7 {
$ m) y5 V, Y% Q( ~1991.071993.03 四川省万县地区商业局局长,1992.06 党委书记
1 X9 H3 \4 ~% C P. j2 C( }4 ?2 B5 ?( d) [' ?% D3 [1 G
1993.031994.03 四川省万县地区行政公署党组成员、副秘书长、办公厅主任
% j- g; [0 T0 w$ W# F0 u
3 k5 X( v% J; o! L9 d# v2 I$ Q1994.031997.07 四川省万县市政府秘书长、党组成员,办公厅主任、党组书记
S u, x- V* G7 b8 l# O- l2 V) H ?2 B U, G7 y+ w2 v
1997.072000.05 重庆市委组织部秘书长4 A! x9 W) ~6 T& @3 g0 i
( m& [1 t a$ ?2000.052004.04 重庆市委组织部副部长,2003.02 正厅局级/ d% ]+ Y7 f* `
: i8 p' Q& v" Z: B {7 a! e
2004.04至今 重庆市政府党组成员,办公厅主任、党组书记,2004.05 市政府秘书长,2008.12 市政府参事室主任/ A1 F/ J$ q3 X( k" Z
1 d" h9 ?. L( q; F+ s
党的十七大、十八大代表,市三次、四次党代会代表,三届、四届市委委员。4 m; n7 N4 B6 [/ D0 x6 m& l! d! g
( `( M- g9 }6 g, r+ J* s
该贴已经同步到 高帅富的微博 |
|