|
市人大常委会第三十四次会议表决通过
+ C% _3 b# F7 B* H: y/ [% c+ r/ J) U4 D$ N4 I
昨日,市人大常委会第三十四次会议召开,表决通过了《关于接受刘学普同志辞去重庆市人民政府副市长职务请求的报告》和《市人民政府关于提请审议张鸣、陈和平两位同志职务任命的议案》,同意接受刘学普辞去副市长职务,决定任命张鸣、陈和平为重庆市政府副市长。
Y8 V, q5 p9 t6 S7 a7 Z' {
! {5 P, r1 g7 D. \6 U$ c {2 [在昨日的会议上,市委常委、常务副市长马正其受黄奇帆市长的委托,向会议作了说明。马正其说,按照中央规定,重庆市政府领导班子职数为1正8副,现配备1正7副,目前缺额1名副市长。副市长刘学普已任市委常委、政法委书记。其辞职请求被接受,市政府将缺额2名副市长。 f% l" Q7 Y3 C) J
9 s- _" a( e. d p+ K中央从市政府领导班子的实际情况和工作需要出发,经研究,同意我市补充2名副市长,人选从我市符合任职条件的干部中民主推荐产生。4 _, h6 B( z4 q x7 d, o8 r
( @6 U4 U4 G( \$ k* B% Q4 R根据中央决定,经市委常委会、市政府常务会议研究同意,并经市三届人大常委会第六十七次主任会议审议通过,提请决定任命张鸣、陈和平为市政府副市长。
" L# J: _4 l7 j$ u2 z" H7 A
" ~8 ~; j0 J1 j4 g; v5 _5 G' S* Z张鸣简历1 |/ V' r4 M* o; `4 q
! A+ C2 ]! o9 T& q0 ~) @% n7 y7 b陈和平简历- u+ G5 }8 B+ O5 n
# _7 s7 f1 \# X% u张鸣,男,汉族,1962年6月生,湖南汩罗人,大学,历史学学士,副研究员。1984年8月加入中国共产党,1982年8月参加工作。现任重庆市涪陵区委书记。身体健康。& ^+ ~# v+ v9 ]0 P; }1 Y* w
) O8 G$ ^2 P1 Z- T% |% n o# |1978.101982.08 武汉大学历史系历史学专业学习,获历史学学士学位
) ~( C @) F4 W+ q5 Q: Q& t1 ?8 Y9 ?# U$ U W0 g
1982.081985.07 共青团中央组织部组织处科员: ^2 @; n z0 Y" i
. b' d# E: w" ~ m5 P/ \% C1985.071991.02 共青团中央组织部组织处副主任科员(其间:1986.021986.09参加团的基层组织建设工作队分别赴广西鹿寨县、广东南海县锻炼;1986.091987.01 挂职任安徽省全椒县团委副书记)
/ |- J% |) h4 `* v! v, W$ E- m
; w& p% `/ t/ |1 _; d# w; h m) U; N1991.021992.08 共青团中央组织部组织处主任科员
0 _: [3 k' A6 S& C. t
6 L A8 _! k* G5 j# B$ f! F1992.081994.11 共青团中央组织部组织处副处长
' K( I" Q7 c" M; x+ I* `/ K4 b: R8 n+ l! q0 t7 m
1994.111999.03 共青团中央组织部组织处处长(其间:1996.011997.01 挂职任团中央高新技术产业发展中心副主任)
, h% c: M7 B& M- {/ Q5 T$ S, G: T& u9 X0 F2 O
1999.032000.09 共青团中央青工部副部长
4 q4 d9 \, p& X/ e5 H3 h3 v
; K9 p* k- Y8 g! X% }2 z2000.092003.06 重庆市委宣传部副部长,2001.12兼市委党史研究室主任8 X0 O i0 v+ p! E/ F/ Y
( b0 ~) @1 p! H3 B; a% R2003.062004.11 重庆市委副秘书长(正厅局级)
: y! Q# `' g/ {$ t- Z1 l/ B5 c& O2 a) o. ]8 E+ `% @
2004.112006.11 重庆市委宣传部副部长(正厅局级)
! v( q, Z( n: `6 ]; X0 {% Z$ a4 }. m- g2 k
2006.11至今 重庆市涪陵区委书记(2006.032007.01中央党校一年制中青年干部培训班学习)
+ F% m& Z6 u2 g. c
6 x8 U. m" s" G6 r- {( Q党的十七大代表,市三次、四次党代会代表,三届、四届市委委员,市三届人大代表。 {+ ^* R6 f9 a1 r6 |2 j
8 L: j8 S* t' B9 s2 s0 ?陈和平,男,汉族,1956年4月生,江西清江人,大学,经济学学士,经济师。1985年7月加入中国共产党,1974年7月参加工作。现任重庆市政府秘书长、办公厅主任、参事室主任。身体健康。7 V' a7 C% h1 ^" q& K
5 I# r" n- I e; J# B' [$ g
1974.071975.09 四川省奉节县双潭公社知青% g ?( K+ l/ O( Z* c* M$ A
3 U9 q+ M9 e- k0 p. c2 K0 z8 j
1975.091979.09 长航重庆航道区奉节航道段工人
9 Z2 p1 b) H6 O0 c O
- _, _0 u+ g. {, ?& }% \% T& z1979.091983.07 北京商学院商业经济系商业经济专业学习,获经济学学士学位4 g. d) {" D% B* k/ a
; E" m6 K/ g- m \/ J' b1983.071984.07 四川省万县地区糖酒公司干部
% K/ v8 }. n# C0 _8 ^# P. ]/ b& q! b& j3 }3 c
1984.071986.02 四川省万县地区商业局秘书,办公室副主任、主任- [) ?) Y0 R+ h( D: A# j* ^- _
j7 h0 T% A6 @: f: M0 R
1986.021991.07 四川省万县地区商业局副局长$ F; ?6 l( v: d. o |& b! V
I7 ]* n3 I/ A1 n" K8 S5 y1991.071993.03 四川省万县地区商业局局长,1992.06 党委书记
7 o x4 w( N1 t, E K3 v; J7 F) [
1993.031994.03 四川省万县地区行政公署党组成员、副秘书长、办公厅主任
" @2 ^+ A1 G- d; Z: x5 R5 Y
5 k# a5 y; {# n1994.031997.07 四川省万县市政府秘书长、党组成员,办公厅主任、党组书记3 o% b$ }( I# k) P# v* H7 t* k5 g
+ ~$ m4 I, H9 x7 [1997.072000.05 重庆市委组织部秘书长
3 T/ O9 [; P7 B6 w; E% N: |
7 U( [6 X$ M7 K2000.052004.04 重庆市委组织部副部长,2003.02 正厅局级
$ |0 A( P: L+ B/ \' E9 H
# g. s2 C" g. r2004.04至今 重庆市政府党组成员,办公厅主任、党组书记,2004.05 市政府秘书长,2008.12 市政府参事室主任% P7 |2 b# L6 |! v
: j0 `8 I% H! D8 T% I
党的十七大、十八大代表,市三次、四次党代会代表,三届、四届市委委员。* Z0 Y% |# v; T: ]. x) g0 L! O
8 ^& ]$ ^. o a4 l4 j 该贴已经同步到 高帅富的微博 |
|